CONSOLACION CANOVAS GOMEZ
Informe ejecutivo de CONSOLACION CANOVAS GOMEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CONSOLACION CANOVAS GOMEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTIO SISTEMAS Y FORMACION SL | Administrador Unico | 17/06/2016 | |
CONSULTORIA INFORMATICA ACTIO SLL | Administrador Unico | 19/11/2009 |
VINCULACIONES DE CONSOLACION CANOVAS GOMEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONSOLACION CANOVAS GOMEZ
Empresa: ACTIO SISTEMAS Y FORMACION SL
Administrador Unico
- Consolacion Canovas Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2678 , F 95, S 8, H MU 70864, I/A 4 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-30
Empresa: ACTIO SISTEMAS Y FORMACION SL
Administrador Unico
- Consolacion Canovas Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2678 , F 95, S 8, H MU 70864, I/A 3 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-30
Empresa: CONSULTORIA INFORMATICA ACTIO SLL
Administrador Unico
- Consolacion Canovas Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2716 , F 90, S 8, H MU 72104, I/A 1 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-30
Empresa: ACTIO SISTEMAS Y FORMACION SL
Administrador Unico
- Consolacion Canovas Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2678 , F 94, S 8, H MU 70864, I/A 1 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-87-30
Empresa: ACTIO SISTEMAS Y FORMACION SL
Socio Único
- Consolacion Canovas Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2678 , F 94, S 8, H MU 70864, I/A 1 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-87-30
Información de CONSOLACION CANOVAS GOMEZ
Mostramos los datos de CONSOLACION CANOVAS GOMEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONSOLACION CANOVAS GOMEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos