CONRAD CONSTANTIN CARSTEN
Informe ejecutivo de CONRAD CONSTANTIN CARSTEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CONRAD CONSTANTIN CARSTEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LESCHACO IBERIA SL | Presidente | 08/01/2024 | |
LESCHACO IBERIA SL | Apoderado | 04/07/2018 | |
LESCHACO IBERIA SL | Consejero | 31/05/2018 |
VINCULACIONES DE CONRAD CONSTANTIN CARSTEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONRAD CONSTANTIN CARSTEN
Empresa: LESCHACO IBERIA SL
Consejero
- Conrad Constantin Carsten
- Reiser Matthias
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10821, L 8100, F 175, S 8, H V 180037, I/A 16 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-46
Empresa: LESCHACO IBERIA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Conrad Constantin Carsten
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10821, L 8100, F 175, S 8, H V 180037, I/A 16 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-46
Empresa: LESCHACO IBERIA SL
Consejero
- Conrad Constantin Carsten
- Oestreich Hans Oliver
Presidente
- Conrad Constantin Carsten
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10441, L 7722, F 170, S 8, H V 180037, I/A 12 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-46
Empresa: LESCHACO IBERIA SL
Apoderado
- Conrad Constantin Carsten
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10441, L 7722, F 42, S 8, H V 180037, I/A 5 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-46
Empresa: LESCHACO IBERIA SL
Consejero
- Conrad Constantin Carsten
- Conrad Jorg Carsten
- Duran Grifo Luis
- Oestreich Hans Oliver
Presidente
- Conrad Constantin Carsten
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10441, L 7722, F 40, S 8, H V 180037, I/A 3 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-46
Empresa: LESCHACO IBERIA SL
Administrador Solidario
- Conrad Constantin Carsten
- Conrad Jorg Carsten
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10441, L 7722, F 40, S 8, H V 180037, I/A 3 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-46
Empresa: LESCHACO IBERIA SL
Administrador Solidario
- Conrad Constantin Carsten
- Conrad Jorg Carsten
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10441, L 7722, F 38, S 8, H V 180037, I/A 1 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-46
Información de CONRAD CONSTANTIN CARSTEN
Mostramos los datos de CONRAD CONSTANTIN CARSTEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONRAD CONSTANTIN CARSTEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos