CONEJO GORDILLO ANA BELEN
Informe ejecutivo de CONEJO GORDILLO ANA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CONEJO GORDILLO ANA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUTAK PRODUCCIONES SL | Administrador Unico | 15/06/2022 | |
BUTAK PRODUCCIONES SL | Socio Unico | 15/06/2022 | |
ESPECTACULOS DIVIERTETE SL | Administrador Unico | 02/01/2020 | |
DIVIERTETE ANIMACION SL | Administrador Unico | 27/11/2018 |
VINCULACIONES DE CONEJO GORDILLO ANA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONEJO GORDILLO ANA BELEN
Empresa: BUTAK PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
- Conejo Gordillo Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 123, S 8, H CA 60629, I/A 1 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-11
Empresa: BUTAK PRODUCCIONES SL
Socio Único
- Conejo Gordillo Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 123, S 8, H CA 60629, I/A 1 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-11
Empresa: ESPECTACULOS DIVIERTETE SL
Administrador Unico
- Conejo Gordillo Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2336 , F 159, S 8, H CA 55989, I/A 1 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-11
Empresa: DIVIERTETE ANIMACION SL
Administrador Unico
- Conejo Gordillo Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2294 , F 76, S 8, H CA 54059, I/A 1 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-11
Información de CONEJO GORDILLO ANA BELEN
Mostramos los datos de CONEJO GORDILLO ANA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONEJO GORDILLO ANA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos