CONDINS TAXONERA JOAN
Informe ejecutivo de CONDINS TAXONERA JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CONDINS TAXONERA JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRADERFILL COATINGS SL | Administrador Unico | 26/10/2010 | 26/04/2023 |
NIVI CP INVERSIONS SL | Administrador Unico | 15/04/2013 | |
NIVI CP INVERSIONS SL | Liquidador | 15/04/2013 | 15/04/2013 |
EXHIBIT ION ART SL | Administrador Unico | 29/12/2010 | |
EXHIBIT ION ART SL | Liquidador | 29/12/2010 | 29/12/2010 |
VINCULACIONES DE CONDINS TAXONERA JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONDINS TAXONERA JOAN
Empresa: TRADERFILL COATINGS SL
Administrador Unico
- Condins Taxonera Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42207 , F 63, S 8, H B 172334, I/A 11 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-08
Empresa: NIVI CP INVERSIONS SL
Liquidador
- Condins Taxonera Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39840 , F 95, S 8, H B 353438, I/A 4 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-08
Empresa: NIVI CP INVERSIONS SL
Administrador Unico
- Condins Taxonera Joan
Liquidador
- Condins Taxonera Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39840 , F 95, S 8, H B 353438, I/A 4 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-08
Empresa: EXHIBIT ION ART SL
Liquidador
- Condins Taxonera Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40593 , F 63, S 8, H B 368493, I/A 4 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-7-08
Empresa: EXHIBIT ION ART SL
Administrador Unico
- Condins Taxonera Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40593 , F 63, S 8, H B 368493, I/A 4 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-7-08
Empresa: TRADERFILL COATINGS SL
Administrador Unico
- Condins Taxonera Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30316 , F 138, S 8, H B 172334, I/A 7 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-08
Información de CONDINS TAXONERA JOAN
Mostramos los datos de CONDINS TAXONERA JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONDINS TAXONERA JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos