CONDES CONDES ANGEL
Informe ejecutivo de CONDES CONDES ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE CONDES CONDES ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONDES CONDES ANGEL
Empresa: IMAGINDARE SL
Administrador Unico
- Condes Condes Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4176 , F 15, S 8, H A 162926, I/A 2 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-03
Empresa: IMAGINDARE SL
Administrador Unico
- Condes Condes Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4176 , F 14, S 8, H A 162926, I/A 1 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-03
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3021 , F 52, S 8, H A 97189, I/A 10 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-03
Empresa: COPRINJECT SL
Apoderado
- Condes Condes Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3350 , F 203, S 8, H A 115726, I/A 3 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-03
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3021 , F 52, S 8, H A 97189, I/A 9 (10/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-157-03
Vicepresidente
- Condes Condes Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3021 , F 52, S 8, H A 97189, I/A 9 (10/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-157-03
Información de CONDES CONDES ANGEL
Mostramos los datos de CONDES CONDES ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONDES CONDES ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos