CONDE VAZQUEZ JOSE
Informe ejecutivo de CONDE VAZQUEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CONDE VAZQUEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CERVESERA DE SANTS SL | Apoderado Mancomunado | 04/09/2015 | |
LA CERVESERA DE SANTS SL | Presidente | 07/08/2015 | |
LA CERVESERA DE SANTS SL | Consejero | 07/08/2015 | |
SALOLA 4 SL | Administrador Unico | 13/01/2012 |
VINCULACIONES DE CONDE VAZQUEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONDE VAZQUEZ JOSE
Empresa: LA CERVESERA DE SANTS SL
Apoderado Mancomunado
- Conde Vazquez Jose
- Martos Reche Francisco
- Nuñez Garcia Alfredo
- Nuñez Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44663 , F 43, S 8, H B 462824, I/A 3 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-08
Empresa: LA CERVESERA DE SANTS SL
Consejero
- Conde Vazquez Jose
- Martos Reche Francisco
- Nuñez Garcia Alfredo
- Nuñez Garcia Jose
Presidente
- Conde Vazquez Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44663 , F 42, S 8, H B 462824, I/A 2 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-08
Empresa: LA CERVESERA DE SANTS SL
Administrador Solidario
- Conde Vazquez Jose
- Martos Reche Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44663 , F 42, S 8, H B 462824, I/A 2 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-08
Empresa: LA CERVESERA DE SANTS SL
Administrador Solidario
- Conde Vazquez Jose
- Martos Reche Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44663 , F 41, S 8, H B 462824, I/A 1 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-08
Empresa: SALOLA 4 SL
Administrador Unico
- Conde Vazquez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42216 , F 4, S 8, H B 404356, I/A 2 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
Empresa: SALOLA 4 SL
Administrador Mancomunado
- Conde Vazquez Jose
- Ruiz Magdaleno Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42216 , F 4, S 8, H B 404356, I/A 2 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
Empresa: SALOLA 4 SL
Administrador Mancomunado
- Conde Vazquez Jose
- Ruiz Magdaleno Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42216 , F 1, S 8, H B 404356, I/A 1 (23/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-232-08
Información de CONDE VAZQUEZ JOSE
Mostramos los datos de CONDE VAZQUEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONDE VAZQUEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos