CONDE SEIJAS LAURA
Informe ejecutivo de CONDE SEIJAS LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CONDE SEIJAS LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MESA COMPARTIDA SL | Administrador Solidario | 11/01/2024 |
VINCULACIONES DE CONDE SEIJAS LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONDE SEIJAS LAURA
Empresa: MESA COMPARTIDA SL
Administrador Solidario
- Conde Seijas Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45463 , F 67, S 8, H B 488659, I/A 3 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-08
Empresa: MESA COMPARTIDA SL
Administrador Solidario
- Conde Seijas Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45463 , F 67, S 8, H B 488659, I/A 2 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-08
Empresa: MESA COMPARTIDA SL
Administrador Solidario
- Conde Seijas Laura
- Zieger Serrahima Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45463 , F 65, S 8, H B 488659, I/A 1 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-08
Información de CONDE SEIJAS LAURA
Mostramos los datos de CONDE SEIJAS LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONDE SEIJAS LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos