CONDE NOVOA LUIS
Informe ejecutivo de CONDE NOVOA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CONDE NOVOA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES CASTOR NOVOA SL | Socio Unico | 21/08/2023 | |
PROMOCIONES CASTOR NOVOA SL | Administrador Unico | 21/08/2023 | |
CONDE GIL HELADERIA SL | Administrador Unico | 07/11/2016 |
VINCULACIONES DE CONDE NOVOA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONDE NOVOA LUIS
Empresa: PROMOCIONES CASTOR NOVOA SL
Administrador Unico
- Conde Novoa Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 714 , F 76, S 8, H OR 10354, I/A 3 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-32
Empresa: PROMOCIONES CASTOR NOVOA SL
Administrador Solidario
- Conde Novoa Luis
- Novoa Souto Castor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 714 , F 76, S 8, H OR 10354, I/A 3 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-32
Empresa: PROMOCIONES CASTOR NOVOA SL
Socio Único
- Conde Novoa Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 714 , F 76, S 8, H OR 10354, I/A 3 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-32
Empresa: CONDE GIL HELADERIA SL
Administrador Unico
- Conde Novoa Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 874 , F 74, S 8, H OR 15256, I/A 3 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-32
Empresa: CONDE GIL HELADERIA SL
Administrador Solidario
- Conde Novoa Luis
- Gomez Gil Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 874 , F 74, S 8, H OR 15256, I/A 3 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-32
Empresa: CONDE GIL HELADERIA SL
Administrador Solidario
- Conde Novoa Luis
- Gomez Gil Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 874 , F 74, S 8, H OR 15256, I/A 2 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-32
Empresa: CONDE GIL HELADERIA SL
Administrador Unico
- Conde Novoa Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 874 , F 74, S 8, H OR 15256, I/A 2 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-32
Empresa: CONDE GIL HELADERIA SL
Administrador Unico
- Conde Novoa Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 874 , F 72, S 8, H OR 15256, I/A 1 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-32
Empresa: PROMOCIONES CASTOR NOVOA SL
Administrador Solidario
- Conde Novoa Luis
- Novoa Souto Castor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 714 , F 76, S 8, H OR 10354, I/A 2 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-32
Información de CONDE NOVOA LUIS
Mostramos los datos de CONDE NOVOA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONDE NOVOA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos