CONDE HINOJOSA SALVADOR
Informe ejecutivo de CONDE HINOJOSA SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CONDE HINOJOSA SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEVILLA 58 SL | Apoderado | 08/07/2019 | |
TIERRAS DE LAVADOS SL | Administrador Unico | 27/07/2016 |
VINCULACIONES DE CONDE HINOJOSA SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONDE HINOJOSA SALVADOR
Empresa: MAYORAZGO AGRICOLA Y GANADERA SA
Consejero
- Conde Hinojosa Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441, L 1354, F 88, S 8, H MA 8193, I/A 22 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-29
Empresa: AGRICOLA FRIAS SL
Consejero
- Conde Hinojosa Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5866, L 4773, F 159, S 8, H MA152127, I/A 3 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-29
Empresa: ARQUILLO AGRICOLA Y GANADERA SA
Consejero
- Conde Hinojosa Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3831, L 2742, F 219, S 8, H MA 8195, I/A 24 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-29
Empresa: CONDE HINOJOSA SL
Consejero
- Conde Hinojosa Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2326, L 1239, F 128, S 8, H MA 36298, I/A 23 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-29
Empresa: GANADERIA Y PIENSOS ANDALUCES SA
Consejero
- Conde Hinojosa Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5460, L 4367, F 103, S 8, H MA 8167, I/A 32 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-29
Empresa: CAMPING MARBELLA PLAYA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303, L 216, F 157, S 8, H MA 8296, I/A 10 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-29
Empresa: MAYORAZGO AGRICOLA Y GANADERA SA
Consejero
- Conde Hinojosa Isabel
- Conde Hinojosa Jose Ramon
- Conde Hinojosa Pilar
- Conde Hinojosa Rosario
- Conde Hinojosa Salvador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441, L 1354, F 88, S 8, H MA 8193, I/A 21 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-29
Empresa: ARQUILLO AGRICOLA Y GANADERA SA
Consejero
- Conde Hinojosa Isabel
- Conde Hinojosa Jose Ramon
- Conde Hinojosa Pilar
- Conde Hinojosa Rosario
- Conde Hinojosa Salvador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3831, L 2742, F 218, S 8, H MA 8195, I/A 23 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-29
Empresa: GANADERIA Y PIENSOS ANDALUCES SA
Consejero
- Conde Hinojosa Isabel
- Conde Hinojosa Jose Ramon
- Conde Hinojosa Pilar
- Conde Hinojosa Rosario
- Conde Hinojosa Salvador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5460, L 4367, F 102, S 8, H MA 8167, I/A 31 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-29
Empresa: AGRICOLA FRIAS SL
Consejero
- Conde Hinojosa Isabel
- Conde Hinojosa Jose Ramon
- Conde Hinojosa Maria Rosario
- Conde Hinojosa Pilar
- Conde Hinojosa Salvador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5866, L 4773, F 153, S 8, H MA152127, I/A 1 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-29
VER MAS ACTOS
Información de CONDE HINOJOSA SALVADOR
Mostramos los datos de CONDE HINOJOSA SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONDE HINOJOSA SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos