CONDE CONDE PILAR
Informe ejecutivo de CONDE CONDE PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CONDE CONDE PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERDIN BOLSA SOCIEDAD DE VALORES SA | Apoderado | 21/10/2009 | 14/11/2023 |
MERCADOS Y GESTION DE VALORES SA | Apoderado | 20/07/2015 | 13/10/2020 |
VINCULACIONES DE CONDE CONDE PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONDE CONDE PILAR
Apoderado Solidario
Apoderado
- ASESORAMIENTO E INVERSIONES LA CABEZUELA SL
- Conde Conde Pilar
- GUTIERREZ Y SEGUIDO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38198 , F 3, S 8, H M 62069, I/A 141 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-28
Apoderado
- Conde Conde Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28960 , F 173, S 8, H M 62069, I/A 122 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-28
Apoderado
- Conde Conde Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39265 , F 140, S 8, H B 2713, I/A 69 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-08
Información de CONDE CONDE PILAR
Mostramos los datos de CONDE CONDE PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONDE CONDE PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos