CONDE CALZADA MARIA ROSARIO
Informe ejecutivo de CONDE CALZADA MARIA ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CONDE CALZADA MARIA ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA DE ARAGON SA | Consejero | 03/08/2018 |
VINCULACIONES DE CONDE CALZADA MARIA ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONDE CALZADA MARIA ROSARIO
Consejero
- Conde Calzada Maria Rosario
- Yuste Gonzalez De Rueda Juan Antonio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3996 , F 148, S 8, H Z 35983, I/A 44 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-50
Apoderado Mancomunado
- Conde Calzada Maria Rosario
- Godori Vilar Jose Maria
- Gonzalez Ferrandez Maria Pilar
- Perez Alvarez Berta
- Soto Araneta Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3996 , F 145, S 8, H Z 35983, I/A 35 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-50
Consejero
- Conde Calzada Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3996 , F 144, S 8, H Z 35983, I/A 33 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-50
Apoderado Mancomunado
- Conde Calzada Maria Rosario
- Godori Vilar Jose Maria
- Gonzalez Ferrandez Maria Pilar
- Perez Alvarez Berta
- Soto Araneta Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3125 , F 142, S 8, H Z 35983, I/A 19 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-50
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3125 , F 142, S 8, H Z 35983, I/A 19 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-50
Información de CONDE CALZADA MARIA ROSARIO
Mostramos los datos de CONDE CALZADA MARIA ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONDE CALZADA MARIA ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos