CONDE BARAJAS LUCIANO
Informe ejecutivo de CONDE BARAJAS LUCIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CONDE BARAJAS LUCIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES LUCONBA SL | Administrador Unico | 17/01/2012 | 18/05/2015 |
PROMOCIONES LUCONBA SL | Administrador Solidario | 27/06/2011 |
VINCULACIONES DE CONDE BARAJAS LUCIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONDE BARAJAS LUCIANO
Empresa: PROMOCIONES LUCONBA SL
Administrador Unico
- Conde Barajas Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6323, L 3628, F 63, S 8, H V 65480, I/A 8 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-46
Empresa: PROMOCIONES LUCONBA SL
Administrador Unico
- Conde Barajas Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6323, L 3628, F 63, S 8, H V 65480, I/A 7 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-46
Empresa: PROMOCIONES LUCONBA SL
Administrador Solidario
- Conde Barajas Luciano
- Conde Parra Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6323, L 3628, F 63, S 8, H V 65480, I/A 6 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-46
Información de CONDE BARAJAS LUCIANO
Mostramos los datos de CONDE BARAJAS LUCIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONDE BARAJAS LUCIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos