CONCHERO LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de CONCHERO LOPEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CONCHERO LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JARDIN MAGICO CONCHERO SL | Socio Unico | 06/09/2023 | |
STAUTOMOCION 0721 SL | Administrador Unico | 24/08/2021 |
VINCULACIONES DE CONCHERO LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONCHERO LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: JARDIN MAGICO CONCHERO SL
Socio Único
- Conchero Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4562 , F 91, S 8, H AS 61215, I/A 1 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-33
Empresa: INVERSIONES SATENUR SL
Administrador Unico
- Conchero Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42008 , F 211, S 8, H M 743901, I/A 2 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Empresa: STAUTOMOCION 0721 SL
Administrador Unico
- Conchero Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4461 , F 73, S 8, H AS 58187, I/A 1 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-33
Empresa: INVERSIONES SATENUR SL
Administrador Unico
- Conchero Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42008 , F 210, S 8, H M 743901, I/A 1 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-28
Empresa: INVERSIONES SATENUR SL
Socio Único
- Conchero Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42008 , F 210, S 8, H M 743901, I/A 1 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-28
Información de CONCHERO LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de CONCHERO LOPEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONCHERO LOPEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos