CONCEPCION PELIGROS GARCIA RODRIGUEZ
Informe ejecutivo de CONCEPCION PELIGROS GARCIA RODRIGUEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CONCEPCION PELIGROS GARCIA RODRIGUEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUCONCAR SL | Apoderado | 02/03/2023 |
VINCULACIONES DE CONCEPCION PELIGROS GARCIA RODRIGUEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONCEPCION PELIGROS GARCIA RODRIGUEZ
Empresa: GRUCONCAR SL
Apoderado
- Concepcion Peligros Garcia Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3062 , F 197, S 8, H MU 86652, I/A 12 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-30
Empresa: GRUCONCAR SL
Administrador Unico
- Concepcion Peligros Garcia Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3062 , F 196, S 8, H MU 86652, I/A 9 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-30
Empresa: LEXDIMUR SL
Administrador Unico
- Concepcion Peligros Garcia Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2885 , F 129, S 8, H MU 78331, I/A 3 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-30
Empresa: GRUCONCAR SL
Administrador Unico
- Concepcion Peligros Garcia Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3062 , F 195, S 8, H MU 86652, I/A 3 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-30
Empresa: LEXDIMUR SL
Administrador Unico
- Concepcion Peligros Garcia Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2885 , F 128, S 8, H MU 78331, I/A 1 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-30
Información de CONCEPCION PELIGROS GARCIA RODRIGUEZ
Mostramos los datos de CONCEPCION PELIGROS GARCIA RODRIGUEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONCEPCION PELIGROS GARCIA RODRIGUEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos