CONCEPCION MATEOS ALCAZAR
Informe ejecutivo de CONCEPCION MATEOS ALCAZAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CONCEPCION MATEOS ALCAZAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORNEROS TUDELA SL | Apoderado | 07/02/2024 |
VINCULACIONES DE CONCEPCION MATEOS ALCAZAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONCEPCION MATEOS ALCAZAR
Empresa: HORNEROS TUDELA SL
Apoderado
- Concepcion Mateos Alcazar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3476 , F 110, S 8, H MU 68979, I/A 12 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-30
Empresa: HORNEROS TUDELA SL
Apoderado
- Concepcion Mateos Alcazar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2620 , F 187, S 8, H MU 68979, I/A 8 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-1-30
Empresa: HORNEROS TUDELA SL
Apoderado
- Concepcion Mateos Alcazar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2620 , F 187, S 8, H MU 68979, I/A 6 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-30
Información de CONCEPCION MATEOS ALCAZAR
Mostramos los datos de CONCEPCION MATEOS ALCAZAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONCEPCION MATEOS ALCAZAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos