COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
Informe ejecutivo de COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RADIO TELEVISION MADRID SA | Socio Unico | 25/10/2018 |
VINCULACIONES DE COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
Cons.Ext.Dom
- Comunidad Autonoma De Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39357 , F 133, S 8, H M 59813, I/A 1009 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-28
Cons.Ext.Dom
- Alonso Gonzalez Maria-esther
- Comunidad Autonoma De Madrid
- Iñiguez Hernandez Sancho
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39357 , F 122, S 8, H M 59813, I/A 990 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-28
Empresa: RADIO TELEVISION MADRID SA
Socio Único
- Comunidad Autonoma De Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35150 , F 16, S 8, H M 632124, I/A 17 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-28
Información de COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
Mostramos los datos de COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos