COMPTE GUILLEN JOSE LUIS
Informe ejecutivo de COMPTE GUILLEN JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COMPTE GUILLEN JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIR PES SISTEMAS INTEGRALES DE MANUTENCION Y PESAJE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/04/2023 |
VINCULACIONES DE COMPTE GUILLEN JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COMPTE GUILLEN JOSE LUIS
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alexandre Nakashato
- Compte Guillen Jose Luis
- Gatell Madero Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34732 , F 111, S 8, H B 248249, I/A 14 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-84-08
Apoderado Solidario
- Compte Guillen Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34732 , F 111, S 8, H B 248249, I/A 14 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-84-08
Empresa: ASTRA MANUTENCION SL
Administrador Unico
- Compte Guillen Jose Luis
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35017 , F 91, S 8, H B 258075, I/A 4 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-08
Apoderado Solidario
- Compte Guillen Jose Luis
- Flores Batlle Albert
- Muñoz Navarro Alejandra
- Rios Martin Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34732 , F 109, S 8, H B 248249, I/A 13 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-08
Administrador Unico
- Compte Guillen Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34732 , F 109, S 8, H B 248249, I/A 12 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Empresa: THRIVE3 BASKETBALL ACADEMY SL
Liquidador
- Compte Guillen Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46466 , F 106, S 8, H B 520904, I/A 2 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-08
Empresa: THRIVE3 BASKETBALL ACADEMY SL
Administrador Unico
- Compte Guillen Jose Luis
Liquidador
- Compte Guillen Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46466 , F 106, S 8, H B 520904, I/A 2 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-08
Empresa: THRIVE3 BASKETBALL ACADEMY SL
Administrador Unico
- Compte Guillen Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46466 , F 105, S 8, H B 520904, I/A 1 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-08
Información de COMPTE GUILLEN JOSE LUIS
Mostramos los datos de COMPTE GUILLEN JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COMPTE GUILLEN JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos