COMPANYS FERRAN JOSEP
Informe ejecutivo de COMPANYS FERRAN JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE COMPANYS FERRAN JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIFICIOS SOCIOCULTURALES DEL ANOIA SA | Consejero | 30/07/2024 | |
EDIFICIOS SOCIOCULTURALES DEL ANOIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/12/2019 | |
EDIFICIOS SOCIOCULTURALES DEL ANOIA SA | Consejero | 16/12/2019 | |
EDIFICIOS SOCIOCULTURALES DEL ANOIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/11/2014 | |
EDIFICIOS SOCIOCULTURALES DEL ANOIA SA | Consejero | 11/11/2014 | |
EDIFICIOS SOCIOCULTURALES DEL ANOIA SA | Consejero | 27/10/2009 |
VINCULACIONES DE COMPANYS FERRAN JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COMPANYS FERRAN JOSEP
Consejero
- Companys Ferran Josep
- Feliu Vilaseca Joaquin
- Giner Sarobe Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 158959, I/A 28 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Companys Ferran Josep
- Feliu Vilaseca Joaquin
- Giner Sarobe Federico
- Maso Sotomayor Miguel
Consejero
- Companys Ferran Josep
- Feliu Vilaseca Joaquin
- Giner Sarobe Federico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35847 , F 170, S 8, H B 158959, I/A 26 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Companys Ferran Josep
- Feliu Vilaseca Joaquin
- Fuentes Guillen Miguel Angel
- Giner Sarobe Federico
Consejero
- Companys Ferran Josep
- Feliu Vilaseca Joaquin
- Fuentes Guillen Miguel Angel
- Giner Sarobe Federico
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35847 , F 168, S 8, H B 158959, I/A 23 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-08
Apoderado
- Companys Ferran Josep
- Fuentes Guillen Miguel Angel
- Giner Sarobe Federico
- Nubiola Vilumara Jaime
- Nubiola Vilumara Jaime
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35847 , F 168, S 8, H B 158959, I/A 23 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-08
Apoderado
- Companys Ferran Josep
- Fuentes Guillen Miguel Angel
- Giner Sarobe Federico
- Nubiola Vilumara Jaime
Consejero
- Companys Ferran Josep
- Fuentes Guillen Miguel Angel
- Giner Sarobe Federico
- Nubiola Vilumara Jaime
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35847 , F 166, S 8, H B 158959, I/A 19 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-212-08
Información de COMPANYS FERRAN JOSEP
Mostramos los datos de COMPANYS FERRAN JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COMPANYS FERRAN JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos