COMPANY PORCAR SUSANA
Informe ejecutivo de COMPANY PORCAR SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COMPANY PORCAR SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CREATIVE SENSATIONS SL | Apoderado | 15/01/2021 | |
GUARANDA LEVANTINA SL | Administrador Unico | 28/09/2017 |
VINCULACIONES DE COMPANY PORCAR SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COMPANY PORCAR SUSANA
Empresa: CREATIVE SENSATIONS SL
Apoderado
- Company Porcar Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10532, L 7813, F 47, S 8, H V 183084, I/A 4 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-46
Empresa: GUARANDA LEVANTINA SL
Administrador Unico
- Company Porcar Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8916, L 6202, F 214, S 8, H V 130061, I/A 3 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-46
Empresa: GRANDICENTRI III SA
Apoderado Mancomunado
- Castilla Serrano Joaquin
- Company Porcar Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5831, L 3137, F 225, S 8, H V 55184, I/A 36 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-46
Información de COMPANY PORCAR SUSANA
Mostramos los datos de COMPANY PORCAR SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COMPANY PORCAR SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos