COMPANY FERNANDEZ RAFAEL GUILLERMO
Informe ejecutivo de COMPANY FERNANDEZ RAFAEL GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COMPANY FERNANDEZ RAFAEL GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKIA PENSIONES IX FP | Pres.Com.Ctr | 15/06/2023 | 26/01/2024 |
BANKIA PENSIONES IX FP | Miem.Com.Ctr | 09/03/2023 | 26/01/2024 |
VIAJES TRAVELER POINT SL | Administrador Unico | 03/05/2016 | |
VIAJES TRAVELER POINT SL | Liquidador | 03/05/2016 | 03/05/2016 |
VINCULACIONES DE COMPANY FERNANDEZ RAFAEL GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COMPANY FERNANDEZ RAFAEL GUILLERMO
Empresa: BANKIA PENSIONES IX FP
Miem.Com.Ctr
- Company Fernandez Rafael Guillermo
Pres.Com.Ctr
- Company Fernandez Rafael Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22692 , F 105, S 8, H M 158305, I/A 67 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-28
Empresa: BANKIA PENSIONES IX FP
Pres.Com.Ctr
- Company Fernandez Rafael Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22692 , F 97, S 8, H M 158305, I/A 64 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-28
Empresa: BANKIA PENSIONES IX FP
Miem.Com.Ctr
- Company Fernandez Rafael Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22692 , F 96, S 8, H M 158305, I/A 61 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Empresa: VIAJES TRAVELER POINT SL
Liquidador
- Company Fernandez Rafael Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19664 , F 16, S 8, H M 345827, I/A 3 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-28
Empresa: VIAJES TRAVELER POINT SL
Administrador Unico
- Company Fernandez Rafael Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19664 , F 16, S 8, H M 345827, I/A 3 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-28
Información de COMPANY FERNANDEZ RAFAEL GUILLERMO
Mostramos los datos de COMPANY FERNANDEZ RAFAEL GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COMPANY FERNANDEZ RAFAEL GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos