COMPANY BELVIS SAUL
Informe ejecutivo de COMPANY BELVIS SAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE COMPANY BELVIS SAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES GOURMET HOME 2017 SL | Socio Unico | 10/07/2024 | |
DISTRIBUCIONES GOURMET HOME 2017 SL | Administrador Unico | 10/07/2024 | |
FOODS SAVOR UNIQ SPAIN SL | Administrador Solidario | 05/03/2024 | |
CALIPTRA AGRO SL | Socio Unico | 25/11/2022 | |
CALIPTRA AGRO SL | Administrador Unico | 25/11/2022 | |
TERRA COMPANY 2021 SL | Administrador Solidario | 09/04/2021 | |
DISTRIBUCIONES GOURMET HOME 2017 SL | Apoderado | 23/07/2018 | |
CANCARIX FRUITS SL | Administrador Solidario | 02/02/2015 |
VINCULACIONES DE COMPANY BELVIS SAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COMPANY BELVIS SAUL
Empresa: DISTRIBUCIONES GOURMET HOME 2017 SL
Socio Único
- Company Belvis Saul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 161183, I/A 5 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-03
Empresa: DISTRIBUCIONES GOURMET HOME 2017 SL
Administrador Unico
- Company Belvis Saul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 161183, I/A 4 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-03
Empresa: FOODS SAVOR UNIQ SPAIN SL
Administrador Solidario
- Company Belvis Christian
- Company Belvis Saul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4644 , F 104, S 8, H A 190062, I/A 1 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-03
Empresa: CALIPTRA AGRO SL
Administrador Unico
- Company Belvis Saul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4518 , F 150, S 8, H A 182420, I/A 1 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-03
Empresa: CALIPTRA AGRO SL
Socio Único
- Company Belvis Saul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4518 , F 150, S 8, H A 182420, I/A 1 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-03
Empresa: TERRA COMPANY 2021 SL
Administrador Solidario
- Company Belvis Saul
- Company Calatayud Luis Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1030, L 794, F 30, S 8, H AB 28698, I/A 1 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-02
Empresa: DISTRIBUCIONES GOURMET HOME 2017 SL
Administrador Unico
Apoderado
- Company Belvis Saul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4143 , F 119, S 8, H A 161183, I/A 1 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-03
Empresa: CANCARIX FRUITS SL
Administrador Solidario
- Company Belvis Saul
- Company Calatayud Luis Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 951, L 715, F 219, S 8, H AB 24571, I/A 1 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-02
Información de COMPANY BELVIS SAUL
Mostramos los datos de COMPANY BELVIS SAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COMPANY BELVIS SAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos