COMPAÑ CUALLADO ALONSO JAVIER
Informe ejecutivo de COMPAÑ CUALLADO ALONSO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE COMPAÑ CUALLADO ALONSO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑ SANTAS SL | Administrador Unico | 14/06/2018 |
VINCULACIONES DE COMPAÑ CUALLADO ALONSO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COMPAÑ CUALLADO ALONSO JAVIER
Empresa: CESCOM MASANASA SL
Liquidador Unico
- Compañ Cuallado Alonso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8486, L 5776, F 57, S 8, H V 115103, I/A 2 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-46
Empresa: CESCOM MASANASA SL
Administrador Solidario
- Cespedes Gonzalez Ildefonso
- Compañ Cuallado Alonso Javier
- Compañ Cuallado Vicenta Amparo
Liquidador Unico
- Compañ Cuallado Alonso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8486, L 5776, F 57, S 8, H V 115103, I/A 2 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-46
Empresa: NEGOCIOS CORPORATIVOS ACRUL SL
Administrador Unico
- Compañ Cuallado Alonso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7934, L 5229, F 125, S 8, H V 99741, I/A 5 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-46
Empresa: NUTNACKS SL
Administrador Unico
- Compañ Cuallado Alonso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9769, L 7051, F 214, S 8, H V 158703, I/A 3 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-46
Empresa: NUTNACKS SL
Administrador Unico
- Compañ Cuallado Alonso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9769, L 7051, F 212, S 8, H V 158703, I/A 1 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-46
Empresa: AC BUSCA FERIAS SL
Administrador Solidario
- Compañ Cuallado Alonso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6820, L 4124, F 144, S 8, H V 75951, I/A 5 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-46
Información de COMPAÑ CUALLADO ALONSO JAVIER
Mostramos los datos de COMPAÑ CUALLADO ALONSO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COMPAÑ CUALLADO ALONSO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos