COMPAGNON FRANCOISE
Informe ejecutivo de COMPAGNON FRANCOISE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COMPAGNON FRANCOISE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABORATORIOS LESTRAL SA | Consejero | 21/10/2009 | 29/04/2014 |
DANVAL SA | Consejero | 23/08/2010 | 08/02/2013 |
VINCULACIONES DE COMPAGNON FRANCOISE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COMPAGNON FRANCOISE
Empresa: LABORATORIOS LESTRAL SA
Consejero
- Bazantay Christian Henry
- Compagnon Francoise
- Courtois Patrice
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24375 , F 84, S 8, H M 198719, I/A 18 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-28
Empresa: DANVAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8661 , F 195, S 8, H M 6528, I/A 38 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-28
Empresa: LABORATORIOS LESTRAL SA
Consejero
- Bazantay Christian Henry
- Compagnon Francoise
- Courtois Patrice
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24375 , F 82, S 8, H M 198719, I/A 16 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-28
Empresa: DANVAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8661 , F 192, S 8, H M 6528, I/A 34 (23/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-28
Empresa: LABORATORIOS LESTRAL SA
Consejero
- Bazantay Christian Henry
- Compagnon Francoise
- Courtois Patrice
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24375 , F 81, S 8, H M 198719, I/A 14 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-28
Información de COMPAGNON FRANCOISE
Mostramos los datos de COMPAGNON FRANCOISE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COMPAGNON FRANCOISE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos