COMINO DIAZ CARRALERO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de COMINO DIAZ CARRALERO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COMINO DIAZ CARRALERO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORMIGONES PENTA SL | Administrador Unico | 12/04/2023 | |
DISTRIBUCION Y PREFABRICADOS SL | Apoderado | 27/11/2020 | |
DISTRIBUCION Y PREFABRICADOS SL | Presidente | 03/07/2019 | |
DISTRIBUCION Y PREFABRICADOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/12/2017 | |
DISTRIBUCION Y PREFABRICADOS SL | Consejero | 22/02/2017 |
VINCULACIONES DE COMINO DIAZ CARRALERO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COMINO DIAZ CARRALERO FRANCISCO JAVIER
Empresa: HORMIGONES PENTA SL
Administrador Unico
- Comino Diaz Carralero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44953 , F 185, S 8, H M 791342, I/A 1 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-28
Empresa: DISTRIBUCION Y PREFABRICADOS SL
Apoderado
- Comino Diaz Carralero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2260 , F 43, S 8, H CA 6313, I/A 24 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-11
Empresa: DYPRE HORMIGONES SL
Consejero
- Comino Diaz Carralero Aurelio
- Comino Diaz Carralero Francisco Javier
- Comino Diaz-carralero Maria Mercedes
Presidente
- Comino Diaz Carralero Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2265 , F 96, S 8, H CA 46570, I/A 10 (15/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-11
Empresa: DISTRIBUCION Y PREFABRICADOS SL
Presidente
- Comino Diaz Carralero Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2260 , F 37, S 8, H CA 6313, I/A 20 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-11
Empresa: DYPRE HORMIGONES SL
Presidente
- Comino Diaz Carralero Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2265 , F 95, S 8, H CA 46570, I/A 9 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-11
Empresa: DYPRE HORMIGONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Comino Diaz Carralero Francisco Javier
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 112, S 8, H CA 46570, I/A 6 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-11
Empresa: DYPRE HORMIGONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Comino Diaz Carralero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 110, S 8, H CA 46570, I/A 5 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-11
Empresa: DYPRE HORMIGONES SL
Apoderado
- Comino Diaz Carralero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 110, S 8, H CA 46570, I/A 4 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-11
Empresa: DISTRIBUCION Y PREFABRICADOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Comino Diaz Carralero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 201, S 8, H CA 6313, I/A 16 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-11
Empresa: DISTRIBUCION Y PREFABRICADOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Comino Diaz Carralero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 200, S 8, H CA 6313, I/A 15 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-11
VER MAS ACTOS
Información de COMINO DIAZ CARRALERO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de COMINO DIAZ CARRALERO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COMINO DIAZ CARRALERO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos