COMESAÑA VAZQUEZ RAMIRO PABLO
Informe ejecutivo de COMESAÑA VAZQUEZ RAMIRO PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COMESAÑA VAZQUEZ RAMIRO PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASTILLEROS GUARDAMAR SL | Socio Unico | 08/01/2021 | |
ASTILLEROS GUARDAMAR SL | Administrador Unico | 08/01/2021 | |
ASTILLEROS JOAQUIN CASTRO SL | Administrador Unico | 20/06/2014 |
VINCULACIONES DE COMESAÑA VAZQUEZ RAMIRO PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COMESAÑA VAZQUEZ RAMIRO PABLO
Empresa: ASTILLEROS GUARDAMAR SL
Administrador Unico
- Comesaña Vazquez Ramiro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3694, L 3694, F 132, S 8, H PO 50963, I/A 7 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-36
Empresa: ASTILLEROS GUARDAMAR SL
Nuevo Socio Único
- Comesaña Vazquez Ramiro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3694, L 3694, F 132, S 8, H PO 50963, I/A 7 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-36
Empresa: ASTILLEROS GUARDAMAR SL
Administrador Unico
- Comesaña Vazquez Ramiro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3694, L 3694, F 131, S 8, H PO 50963, I/A 6 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-36
Empresa: ASTILLEROS GUARDAMAR SL
Socio Único
- Comesaña Vazquez Ramiro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3694, L 3694, F 131, S 8, H PO 50963, I/A 4 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-36
Empresa: ASTILLEROS GUARDAMAR SL
Administrador Unico
- Comesaña Vazquez Ramiro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3694, L 3694, F 131, S 8, H PO 50963, I/A 3 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-36
Empresa: ASTILLEROS JOAQUIN CASTRO SL
Administrador Unico
- Comesaña Vazquez Ramiro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064, L 3064, F 200, S 8, H PO 5768, I/A 15 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-36
Empresa: FACTORIA NAVAL DE MARIN SA
Apoderado Mancomunado
- Comesaña Vazquez Ramiro Pablo
- Domingo Paneiva Juan
- Iglesias Docampo Oscar Avelino
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3599, L 3599, F 200, S 8, H PO 4060, I/A 47 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-36
Empresa: FACTORIA NAVAL DE MARIN SA
Apoderado Mancomunado
- Comesaña Vazquez Ramiro Pablo
- Domingo Paneiva Juan
- Rozpide Rivas Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 720, L 720, F 177, S 8, H PO 4060, I/A 45 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-36
Información de COMESAÑA VAZQUEZ RAMIRO PABLO
Mostramos los datos de COMESAÑA VAZQUEZ RAMIRO PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COMESAÑA VAZQUEZ RAMIRO PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos