COMES GRIÑO LAURA
Informe ejecutivo de COMES GRIÑO LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE COMES GRIÑO LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROCAFORT 91 SL | Administrador Mancomunado | 09/03/2022 | |
CORPORACIO TERRES 2005 SL | Administrador Mancomunado | 10/02/2022 | |
WONDERLAND INICIATIVAS 2003 SL | Secretario | 08/02/2011 | |
WONDERLAND INICIATIVAS 2003 SL | Consejero | 08/02/2011 | |
WONDERLAND INICIATIVAS 2003 SL | Consejero Delegado | 08/02/2011 | |
GIRONA 344 SL | Secretario | 08/02/2011 | |
GIRONA 344 SL | Consejero | 08/02/2011 | |
GIRONA 344 SL | Consejero Delegado | 08/02/2011 | |
SANT PERE 2006 SL | Secretario | 08/02/2011 | |
SANT PERE 2006 SL | Consejero | 08/02/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE COMES GRIÑO LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COMES GRIÑO LAURA
Empresa: ROCAFORT 91 SL
Administrador Mancomunado
- Comes Griño Laura
- CORPORACIO CIPSA 2000 SL
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29166 , F 208, S 8, H B 146954, I/A 11 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-08
Empresa: CORPORACIO TERRES 2005 SL
Administrador Mancomunado
- Comes Griño Laura
- CORPORACIO CIPSA 2000 SL
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37755 , F 182, S 8, H B 311175, I/A 4 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-08
Empresa: SANT PERE 2006 SL
Consejero Delegado
- Comes Griño Laura
Consejero
- Comes Griño Laura
Secretario
- Comes Griño Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38967 , F 162, S 8, H B 333519, I/A 5 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-08
Empresa: GIRONA 344 SL
Consejero Delegado
- Comes Griño Laura
Consejero
- Comes Griño Laura
Secretario
- Comes Griño Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38372 , F 185, S 8, H B 323953, I/A 7 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-08
Empresa: WONDERLAND INICIATIVAS 2003 SL
Consejero Delegado
- Comes Griño Laura
Consejero
- Comes Griño Laura
Secretario
- Comes Griño Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41371 , F 161, S 8, H B 289639, I/A 9 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-08
Empresa: ISPRA 2005 SL
Consejero Delegado
- Cano Alvarez Getrudis
- Comes Griño Laura
- Subirachs Romero Maria Mercedes
Consejero
- Cano Alvarez Getrudis
- Comes Griño Laura
- Subirachs Romero Maria Mercedes
Presidente
Secretario
- Comes Griño Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38169 , F 96, S 8, H B 321328, I/A 9 (03/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-08
Información de COMES GRIÑO LAURA
Mostramos los datos de COMES GRIÑO LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COMES GRIÑO LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos