COMERMA CASTELLVI MAGDALENA
Informe ejecutivo de COMERMA CASTELLVI MAGDALENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COMERMA CASTELLVI MAGDALENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRUSABA 2002 SL | Administrador Solidario | 30/12/2008 | 27/12/2019 |
VINCULACIONES DE COMERMA CASTELLVI MAGDALENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COMERMA CASTELLVI MAGDALENA
Empresa: CRUSABA 2002 SL
Administrador Solidario
- Comerma Castellvi Magdalena
- Sabates Mallorques Luis
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35733 , F 100, S 8, H B 264247, I/A 11 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-08
Empresa: CRUSABA 2002 SL
Administrador Solidario
- Comerma Castellvi Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35733 , F 95, S 8, H B 264247, I/A 5 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-08
Información de COMERMA CASTELLVI MAGDALENA
Mostramos los datos de COMERMA CASTELLVI MAGDALENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COMERMA CASTELLVI MAGDALENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos