COMELLA MARTINEZ GABRIELA MARIA
Informe ejecutivo de COMELLA MARTINEZ GABRIELA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COMELLA MARTINEZ GABRIELA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GABRIELFORSACH SL | Administrador Unico | 06/10/2017 |
VINCULACIONES DE COMELLA MARTINEZ GABRIELA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COMELLA MARTINEZ GABRIELA MARIA
Empresa: GABRIELFORSACH SL
Administrador Unico
- Comella Martinez Gabriela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46119 , F 5, S 8, H B 510013, I/A 1 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-08
Empresa: GAMA 3000 SL
Apoderado
- Comella Martinez Gabriela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38153 , F 171, S 8, H B 320754, I/A 5 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-08
Empresa: GAMA 3000 SL
Administrador Unico
- Comella Martinez Gabriela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38153 , F 170, S 8, H B 320754, I/A 4 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-08
Empresa: GAMA 3000 SL
Administrador Unico
- Comella Martinez Gabriela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38153 , F 170, S 8, H B 320754, I/A 3 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-08
Información de COMELLA MARTINEZ GABRIELA MARIA
Mostramos los datos de COMELLA MARTINEZ GABRIELA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COMELLA MARTINEZ GABRIELA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos