COMAS VIDAL ANA VICTORIA
Informe ejecutivo de COMAS VIDAL ANA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COMAS VIDAL ANA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTAJES TAMAS SL | Apoderado | 24/09/2012 | 22/01/2016 |
MONTAJES TAMAS SL | Apoderado | 28/12/2011 | 04/04/2012 |
VINCULACIONES DE COMAS VIDAL ANA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COMAS VIDAL ANA VICTORIA
Empresa: MONTAJES TAMAS SL
Apoderado
- Comas Vidal Ana Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241, L 241, F 139, S 8, H TE 5134, I/A 5 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-44
Empresa: MONTAJES TAMAS SL
Apoderado
- Comas Vidal Ana Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241, L 241, F 138, S 8, H TE 5134, I/A 4 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-44
Empresa: MONTAJES TAMAS SL
Apoderado
- Comas Vidal Ana Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241, L 241, F 138, S 8, H TE 5134, I/A 3 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-44
Empresa: MONTAJES TAMAS SL
Apoderado
- Comas Vidal Ana Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241, L 241, F 137, S 8, H TE 5134, I/A 2 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-20-44
Información de COMAS VIDAL ANA VICTORIA
Mostramos los datos de COMAS VIDAL ANA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COMAS VIDAL ANA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos