COMAS GARCIA JOSE-JAVIER
Informe ejecutivo de COMAS GARCIA JOSE-JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COMAS GARCIA JOSE-JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL CONNECTIONS AND BUSINESS SL | Administrador Unico | 24/03/2020 |
VINCULACIONES DE COMAS GARCIA JOSE-JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COMAS GARCIA JOSE-JAVIER
Empresa: SANTA BARBARA CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Comas Garcia Jose-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32169 , F 145, S 8, H M 578898, I/A 4 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-28
Empresa: GLOBAL CONNECTIONS AND BUSINESS SL
Administrador Unico
- Comas Garcia Jose-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40300 , F 128, S 8, H M 715945, I/A 1 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-63-28
Administrador Unico
- Comas Garcia Jose-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30113 , F 2, S 8, H M 542069, I/A 3 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-28
Empresa: SANTA BARBARA CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Comas Garcia Jose-javier
- Hurtado Lescun Santiago-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32169 , F 143, S 8, H M 578898, I/A 1 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-28
Administrador Unico
- Comas Garcia Jose-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30113 , F 1, S 8, H M 542069, I/A 1 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-28
Socio Único
- Comas Garcia Jose-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30113 , F 1, S 8, H M 542069, I/A 1 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-28
Información de COMAS GARCIA JOSE-JAVIER
Mostramos los datos de COMAS GARCIA JOSE-JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COMAS GARCIA JOSE-JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos