COMAN AURELIA-ACVILINA
Informe ejecutivo de COMAN AURELIA-ACVILINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE COMAN AURELIA-ACVILINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATIONALE-NEDERLANDEN OXYGEN SL | Apoderado Solidario | 17/06/2019 |
VINCULACIONES DE COMAN AURELIA-ACVILINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COMAN AURELIA-ACVILINA
Empresa: NATIONALE-NEDERLANDEN OXYGEN SL
Apoderado
- Coman Aurelia-acvilina
- Mies Marteen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39259 , F 147, S 8, H M 697367, I/A 10 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
Empresa: NATIONALE-NEDERLANDEN OXYGEN SL
Administrador Mancomunado
- Coman Aurelia-acvilina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39259 , F 145, S 8, H M 697367, I/A 6 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-28
Empresa: NATIONALE NEDERLANDEN SERVICES AIE
Consejero
- Coman Aurelia-acvilina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40361 , F 160, S 8, H M 590875, I/A 14 (02/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
Consejero Delegado
- Coman Aurelia-acvilina
Consejero
- Coman Aurelia-acvilina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35838 , F 157, S 8, H M 205832, I/A 209 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-28
Consejero Delegado
- Coman Aurelia-acvilina
Consejero
- Coman Aurelia-acvilina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35838 , F 139, S 8, H M 205833, I/A 204 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-28
Empresa: NATIONALE-NEDERLANDEN OXYGEN SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39259 , F 144, S 8, H M 697367, I/A 4 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Presidente
- Coman Aurelia-acvilina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35838 , F 138, S 8, H M 205833, I/A 202 (05/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-28
Presidente
- Coman Aurelia-acvilina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35838 , F 156, S 8, H M 205832, I/A 207 (05/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-28
Empresa: NATIONALE-NEDERLANDEN OXYGEN SL
Apoderado Solidario
- Coman Aurelia-acvilina
- Salinero Martin Maria Victoria
- Zaera Pascual Manuel Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39259 , F 142, S 8, H M 697367, I/A 2 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-28
Empresa: NATIONALE-NEDERLANDEN OXYGEN SL
Administrador Mancomunado
- Coman Aurelia-acvilina
- Zaera Pascual Manuel Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39259 , F 140, S 8, H M 697367, I/A 1 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-28
VER MAS ACTOS
Información de COMAN AURELIA-ACVILINA
Mostramos los datos de COMAN AURELIA-ACVILINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COMAN AURELIA-ACVILINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos