COMAJUAN SALVAT ALEJANDRO
Informe ejecutivo de COMAJUAN SALVAT ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE COMAJUAN SALVAT ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEXMON BROS SL | Administrador Solidario | 24/02/2023 | |
PINCA QGAT SL | Administrador Solidario | 19/10/2020 |
VINCULACIONES DE COMAJUAN SALVAT ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COMAJUAN SALVAT ALEJANDRO
Empresa: ESPARVER QGAT SL
Administrador Unico
- Comajuan Salvat Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47778 , F 8, S 8, H B 561940, I/A 2 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-08
Empresa: LEXMON BROS SL
Administrador Solidario
- Bonvehi Prats Ramon
- Comajuan Salvat Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48659 , F 105, S 8, H B 591670, I/A 1 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-08
Empresa: LE SUITE SHEPHERD SL
Administrador Solidario
- Comajuan Salvat Alejandro
- Cots Navarro Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44409 , F 120, S 8, H B 455287, I/A 4 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-08
Empresa: LE SUITE SHEPHERD SL
Administrador Solidario
- Comajuan Salvat Alejandro
- Cots Navarro Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44409 , F 120, S 8, H B 455287, I/A 3 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-08
Empresa: LE SUITE SHEPHERD SL
Administrador Unico
- Comajuan Salvat Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44409 , F 120, S 8, H B 455287, I/A 3 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-08
Empresa: LE SUITE SHEPHERD SL
Administrador Unico
- Comajuan Salvat Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44409 , F 120, S 8, H B 455287, I/A 2 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-08
Empresa: LE SUITE SHEPHERD SL
Administrador Solidario
- Comajuan Salvat Alejandro
- Marti Ferrer Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44409 , F 120, S 8, H B 455287, I/A 2 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-08
Empresa: ESPARVER QGAT SL
Administrador Unico
- Comajuan Salvat Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47778 , F 7, S 8, H B 561940, I/A 1 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-08
Empresa: PINCA QGAT SL
Administrador Solidario
- Comajuan Salvat Alejandro
- Monge Arroyo Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36395 , F 87, S 8, H B 287641, I/A 6 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-08
Empresa: BRAAP MOTORS SL
Liquidador
- Comajuan Salvat Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44769 , F 75, S 8, H B 465962, I/A 4 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-08
VER MAS ACTOS
Información de COMAJUAN SALVAT ALEJANDRO
Mostramos los datos de COMAJUAN SALVAT ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COMAJUAN SALVAT ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos