COMA LLOP JOSE ADOLFO
Informe ejecutivo de COMA LLOP JOSE ADOLFO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COMA LLOP JOSE ADOLFO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANJARES DE PALACIO SL | Administrador Unico | 27/12/2023 |
VINCULACIONES DE COMA LLOP JOSE ADOLFO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COMA LLOP JOSE ADOLFO
Empresa: TRIENAN IBERIA SL
Administrador Unico
- Coma Llop Jose Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45907 , F 66, S 8, H M 806749, I/A 2 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-28
Empresa: OBRAS ROMA 2020 SL
Administrador Unico
- Coma Llop Jose Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41640 , F 184, S 8, H M 737747, I/A 3 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-28
Empresa: OBRAS ROMA 2020 SL
Administrador Unico
- Coma Llop Jose Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41640 , F 184, S 8, H M 737747, I/A 2 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-28
Información de COMA LLOP JOSE ADOLFO
Mostramos los datos de COMA LLOP JOSE ADOLFO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COMA LLOP JOSE ADOLFO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos