COMA GELABERT FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de COMA GELABERT FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COMA GELABERT FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAYPE SERVICIOS LOGISTICOS SL | Administrador Solidario | 11/08/2023 | |
COMARFEX LOGISTICA DE FERIAS SL | Administrador Solidario | 18/12/2020 |
VINCULACIONES DE COMA GELABERT FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COMA GELABERT FRANCISCO JAVIER
Empresa: MAYPE SERVICIOS LOGISTICOS SL
Administrador Solidario
- Coma Gelabert Francisco Javier
- Coma Perez Marta
- Coma Perez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33100 , F 211, S 8, H B 222679, I/A 5 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-08
Empresa: MAYPE SERVICIOS LOGISTICOS SL
Administrador
- Coma Gelabert Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33100 , F 210, S 8, H B 222679, I/A 4 (16/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-08
Empresa: FINCAS GUALLAR SL
Administrador Unico
- Coma Gelabert Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36698 , F 106, S 8, H B 283162, I/A 5 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-08
Empresa: COMARFEX LOGISTICA DE FERIAS SL
Administrador Solidario
- Coma Gelabert Francisco Javier
- Perez Marmol Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38708 , F 157, S 8, H B 332512, I/A 6 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-08
Empresa: COMARFEX LOGISTICA DE FERIAS SL
Administrador Unico
- Coma Gelabert Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38708 , F 157, S 8, H B 332512, I/A 6 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-08
Empresa: FINCAS GUALLAR SL
Administrador Unico
- Coma Gelabert Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36698 , F 105, S 8, H B 283162, I/A 4 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-08
Información de COMA GELABERT FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de COMA GELABERT FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COMA GELABERT FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos