COLORADO RUIZ GONZALO JAIME
Informe ejecutivo de COLORADO RUIZ GONZALO JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COLORADO RUIZ GONZALO JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUIPO POSTAL SL | Apoderado | 22/01/2020 |
VINCULACIONES DE COLORADO RUIZ GONZALO JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLORADO RUIZ GONZALO JAIME
Empresa: EQUIPO POSTAL SL
Apoderado
- Colorado Ruiz Gonzalo Jaime
- Colorado Ruiz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12759 , F 126, S 8, H M 43974, I/A 23 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-28
Empresa: EQUIPO POSTAL SL
Representante
- Colorado Ruiz Gonzalo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12759 , F 125, S 8, H M 43974, I/A 17 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-28
Empresa: POKINOI SL
Administrador Unico
- Colorado Ruiz Gonzalo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25735 , F 105, S 8, H M 463891, I/A 3 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-28
Empresa: EQUIPO POSTAL SL
Administrador Unico
Representante
- Colorado Ruiz Gonzalo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12759 , F 124, S 8, H M 43974, I/A 14 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-28
Empresa: POKINOI SL
Administrador Unico
- Colorado Ruiz Gonzalo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25735 , F 105, S 8, H M 463891, I/A 2 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-28
Información de COLORADO RUIZ GONZALO JAIME
Mostramos los datos de COLORADO RUIZ GONZALO JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLORADO RUIZ GONZALO JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos