COLOMINA PEREZ DEL RIO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de COLOMINA PEREZ DEL RIO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE COLOMINA PEREZ DEL RIO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALANCELABS SL | Representante | 18/10/2016 | 14/01/2020 |
DECEPAL SA | Consejero | 21/09/2017 | 13/04/2018 |
BALANCELABS SL | Consejero | 27/09/2012 | 13/01/2015 |
BALANCELABS SL | Consejero | 20/11/2014 | 13/01/2015 |
MIGURT ANDINA HOLDINGS SA | Consejero | 03/12/2010 | 23/05/2014 |
VINCULACIONES DE COLOMINA PEREZ DEL RIO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLOMINA PEREZ DEL RIO FRANCISCO JAVIER
Empresa: DECEPAL SA
Consejero
- Benguria Calera Pablo
- Colomina Perez Del Rio Francisco Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36273 , F 180, S 8, H M 98514, I/A 49 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-28
Empresa: DECEPAL SA
Consejero
- Colomina Perez Del Rio Francisco Javier
- Guitart Gonzalez-valerio Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29264 , F 201, S 8, H M 98514, I/A 47 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-28
Empresa: BALANCELABS SL
Administrador Unico
Representante
- Colomina Perez Del Rio Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35216 , F 26, S 8, H M 633265, I/A 4 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-28
Empresa: BALANCELABS SL
Consejero
- Colomina Perez Del Rio Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43376 , F 113, S 8, H B 427073, I/A 10 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
Empresa: BALANCELABS SL
Consejero
- Aguilar Lopez Pablo Maria
- Colomina Perez Del Rio Francisco Javier
- Esteve Cruella Albert
- Esteve Escoda Jordi
- Pascual Gomez Cuetara Tomas Florencio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43376 , F 112, S 8, H B 427073, I/A 9 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-08
Empresa: PASCUAL ANDINA HOLDINGS SA
Consejero
- Colomina Perez Del Rio Francisco Javier
- Melendez Garcia Tomas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28146 , F 34, S 8, H M 507033, I/A 8 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-28
Empresa: PASCUAL ANDINA HOLDINGS SA
Consejero
- Baraybar Cardini Pablo
- Bolinaga Hernandez Guillermo
- Colomina Perez Del Rio Francisco Javier
- Larrazabal Aguerrevere Manuel
- Melendez Garcia Tomas Jose
- Mendoza Gimenez Lorenzo
- Pascual Gomez Cuetara Tomas Florencio
- Sucre Matos Rafael
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28146 , F 33, S 8, H M 507033, I/A 7 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-28
Empresa: BALANCELABS SL
Consejero
- Aguilar Lopez Pablo Maria
- Alonso Marum Carlos
- Colomina Perez Del Rio Francisco Javier
- Esteve Escoda Jordi
- Pascual Gomez Cuetara Tomas Florencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43376 , F 98, S 8, H B 427073, I/A 1 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-08
Empresa: PASCUAL ANDINA HOLDINGS SA
Consejero
- Baraybar Cardini Pablo
- Bolinaga Hernandez Guillermo
- Colomina Perez Del Rio Francisco Javier
- Larrazabal Aguerrevere Manuel
- Melendez Garcia Tomas Jose
- Mendoza Gimenez Lorenzo
- Pascual Gomez Cuetara Tomas Florencio
- Sucre Matos Rafael
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28146 , F 33, S 8, H M 507033, I/A 5 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-28
Empresa: PASCUAL ANDINA HOLDINGS SA
Consejero
- Baraybar Cardini Pablo
- Bolinaga Hernandez Guillermo
- Colomina Perez Del Rio Francisco Javier
- Larrazabal Aguerrevere Manuel
- Melendez Garcia Tomas Jose
- Mendoza Gimenez Lorenzo
- Pascual Gomez Cuetara Tomas Florencio
- Sucre Matos Rafael
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28146 , F 29, S 8, H M 507033, I/A 2 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-28
Información de COLOMINA PEREZ DEL RIO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de COLOMINA PEREZ DEL RIO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLOMINA PEREZ DEL RIO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos