COLOMER PUJOL MARIA
Informe ejecutivo de COLOMER PUJOL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE COLOMER PUJOL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIOCONSUM SL | Presidente | 10/11/2023 | |
BIOCONSUM SL | Consejero | 10/11/2023 | |
BIOCONSUM SL | Consejero Delegado | 10/11/2023 | |
FEM MOLSA 2020 SL | Administrador Solidario | 23/07/2021 | |
BIOCONSUM SHOP SL | Administrador Solidario | 31/07/2015 |
VINCULACIONES DE COLOMER PUJOL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLOMER PUJOL MARIA
Empresa: BIOCONSUM SL
Consejero Delegado
- Colomer Pujol Maria
Consejero
- Airoldi Michaela
- Colomer Pujol Maria
- Sanchez Casellas Oriol
Presidente
- Colomer Pujol Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 87, S 8, H L 10415, I/A 11 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-25
Empresa: BIOCONSUM SL
Administrador Solidario
- Colomer Pujol Maria
- Paretas Artacho Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 87, S 8, H L 10415, I/A 11 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-25
Empresa: FEM MOLSA 2020 SL
Administrador Solidario
- Colomer Pujol Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1585 , F 30, S 8, H L 32367, I/A 2 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-25
Empresa: BIOCONSUM SHOP SL
Administrador Solidario
- Colomer Pujol Maria
- Sanchez Alcazar Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1429 , F 20, S 8, H L 28707, I/A 1 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-25
Empresa: BIOCONSUM SL
Administrador Solidario
- Colomer Pujol Maria
- Massa Aluco Llorenc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 32, S 8, H L 10415, I/A 5 (01/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-25
Empresa: BIOCONSUM SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Castellvi Margalef Josep
- Colomer Pujol Maria
- Massa Aluco Llorenc
Presidente
Secretario
- Colomer Pujol Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 32, S 8, H L 10415, I/A 5 (01/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-25
Información de COLOMER PUJOL MARIA
Mostramos los datos de COLOMER PUJOL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLOMER PUJOL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos