COLOMER FERRER SALVADOR
Informe ejecutivo de COLOMER FERRER SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COLOMER FERRER SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTROS CULTURALES MONTEMAR SA | Secretario | 20/10/2014 | 02/10/2018 |
CENTROS CULTURALES MONTEMAR SA | Consejero | 20/10/2014 | 02/10/2018 |
CENTROS CULTURALES MONTEMAR SA | Apoderado Mancomunado | 20/05/2015 | |
CENTROS SOCIALES Y EDUCATIVOS CIUDADELA SA | Apoderado Mancomunado | 12/05/2015 | |
CENTROS CULTURALES MONTEMAR SA | Secretario | 29/06/2009 | 20/10/2014 |
CENTROS CULTURALES MONTEMAR SA | Consejero | 29/06/2009 | 20/10/2014 |
VINCULACIONES DE COLOMER FERRER SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLOMER FERRER SALVADOR
Empresa: CENTROS CULTURALES MONTEMAR SA
Consejero
- Colomer Ferrer Salvador
Secretario
- Colomer Ferrer Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3843, L 1155, F 104, S 8, H V 15746, I/A 64 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-46
Empresa: CENTROS CULTURALES MONTEMAR SA
Apoderado Mancomunado
- Colomer Ferrer Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3843, L 1155, F 101, S 8, H V 15746, I/A 59 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-46
Apoderado Mancomunado
- Colomer Ferrer Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4022, L 1334, F 207, S 8, H V 18073, I/A 49 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-46
Empresa: CENTROS CULTURALES MONTEMAR SA
Consejero
- Colomer Ferrer Salvador
- Gallud Menarquez Pedro
- Garrido Arilla Javier
- Segura Gomis Luis
- Villena Iniesta Jesus
Presidente
Secretario
- Colomer Ferrer Salvador
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3843, L 1155, F 101, S 8, H V 15746, I/A 57 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-46
Empresa: CENTROS CULTURALES MONTEMAR SA
Consejero
- Colomer Ferrer Salvador
- Gallud Menarguez Pedro
- Garrido Arilla Javier
- Segura Gomis Luis
- Villena Iniesta Jesus
Presidente
Secretario
- Colomer Ferrer Salvador
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3843, L 1155, F 101, S 8, H V 15746, I/A 57 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-46
Empresa: CENTROS CULTURALES MONTEMAR SA
Consejero
- Colomer Ferrer Salvador
- Gallud Menarguez Pedro
- Garrido Arilla Javier
- Segura Gomis Luis
- Villena Iniesta Jesus
Presidente
Secretario
- Colomer Ferrer Salvador
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3843, L 1155, F 98, S 8, H V 15746, I/A 50 (29/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-46
Empresa: CENTROS CULTURALES MONTEMAR SA
Consejero
- Calomarde Rodrigo Enrique
- Colomer Ferrer Salvador
- Garrido Arilla Javier
- Segura Gomis Luis
- Villena Iniesta Jesus
Presidente
Secretario
- Colomer Ferrer Salvador
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3843, L 1155, F 98, S 8, H V 15746, I/A 50 (29/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-46
Información de COLOMER FERRER SALVADOR
Mostramos los datos de COLOMER FERRER SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLOMER FERRER SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos