COLOMER CRUSAT ANTONIO
Informe ejecutivo de COLOMER CRUSAT ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COLOMER CRUSAT ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGITRANS TONICOLOMER SL | Administrador Unico | 14/11/2022 |
VINCULACIONES DE COLOMER CRUSAT ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLOMER CRUSAT ANTONIO
Empresa: TRANSPORTS TONI COLOMER SL
Administrador Unico
- Colomer Crusat Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48371 , F 152, S 8, H B 581744, I/A 2 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-08
Empresa: LOGITRANS TONICOLOMER SL
Administrador Unico
- Colomer Crusat Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47117 , F 21, S 8, H B 541696, I/A 2 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-08
Empresa: LOGITRANS TONICOLOMER SL
Administrador Solidario
- Colomer Crusat Antonio
- Colomer Salva Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47117 , F 21, S 8, H B 541696, I/A 2 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-08
Empresa: TRANSPORTS TONI COLOMER SL
Administrador Unico
- Colomer Crusat Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48371 , F 152, S 8, H B 581744, I/A 1 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-08
Empresa: LOGITRANS TONICOLOMER SL
Administrador Solidario
- Colomer Crusat Antonio
- Colomer Salva Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47117 , F 20, S 8, H B 541696, I/A 1 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-08
Información de COLOMER CRUSAT ANTONIO
Mostramos los datos de COLOMER CRUSAT ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLOMER CRUSAT ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos