COLOME MORAGAS JOAN
Informe ejecutivo de COLOME MORAGAS JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COLOME MORAGAS JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLOME MORAGAS SL | Administrador Unico | 02/02/2017 |
VINCULACIONES DE COLOME MORAGAS JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLOME MORAGAS JOAN
Empresa: CAN XIBENA 2021 SL
Liquidador
- Barquin Aranda Marcos
- Colome Moragas Joan
- Mas Maltas Miquel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47623 , F 21, S 8, H B 557402, I/A 2 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-08
Empresa: CAN XIBENA 2021 SL
Administrador Solidario
- Barquin Aranda Marcos
- Colome Moragas Joan
- Mas Maltas Miquel Angel
Liquidador
- Barquin Aranda Marcos
- Colome Moragas Joan
- Mas Maltas Miquel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47623 , F 21, S 8, H B 557402, I/A 2 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-08
Empresa: CAN RABITXOL 2018 SL
Liquidador
- Colome Moragas Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46052 , F 96, S 8, H B 507985, I/A 3 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-08
Empresa: CAN RABITXOL 2018 SL
Administrador Unico
- Colome Moragas Joan
Liquidador
- Colome Moragas Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46052 , F 96, S 8, H B 507985, I/A 3 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-08
Empresa: CAN XIBENA 2021 SL
Administrador Solidario
- Barquin Aranda Marcos
- Colome Moragas Joan
- Mas Maltas Miquel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47623 , F 19, S 8, H B 557402, I/A 1 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-08
Empresa: CAN RABITXOL 2018 SL
Administrador Unico
- Colome Moragas Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46052 , F 93, S 8, H B 507985, I/A 1 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-08
Empresa: COLOME MORAGAS SL
Administrador Unico
- Colome Moragas Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45755 , F 103, S 8, H B 498020, I/A 1 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-08
Información de COLOME MORAGAS JOAN
Mostramos los datos de COLOME MORAGAS JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLOME MORAGAS JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos