COLOMA SANTOS AGUSTIN
Informe ejecutivo de COLOMA SANTOS AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE COLOMA SANTOS AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADADE SA | Consejero | 04/11/2015 | |
ADADE SA | Vicepresidente | 04/11/2015 | |
ADADE ADMINISTRADORES CONCURSALES SL | Administrador Solidario | 17/10/2014 | |
ADADE ELCHE SL | Presidente | 12/07/2010 | |
ADADE ELCHE SL | Consejero | 12/07/2010 |
VINCULACIONES DE COLOMA SANTOS AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLOMA SANTOS AGUSTIN
Empresa: GASEM SERVICIOS SL
Liquidador Solidario
- Berenguer Gonzalez Miguel
- Coloma Santos Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 126, S 8, H A 37027, I/A 3 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-03
Empresa: GASEM SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Berenguer Gonzalez Miguel
- Coloma Santos Agustin
Liquidador Solidario
- Berenguer Gonzalez Miguel
- Coloma Santos Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 126, S 8, H A 37027, I/A 3 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-03
Empresa: ADADE ALICANTE SL
Administrador Solidario
- Berenguer Gonzalez Miguel
- Coloma Santos Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2813 , F 208, S 8, H A 11513, I/A 8 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-03
Empresa: ADADE FORMACION SA
Consejero Delegado
Consejero
- Calduch Farnos Ramon Maria
- Coloma Santos Agustin
- Garcia Nuñez Jose Luis
- Lopez Ruiz Agustin
- MAS PONS JAIME
- Saco Lemos Tomas
Presidente
Tesorero
- Coloma Santos Agustin
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11336 , F 160, S 8, H M 178133, I/A 14 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-28
Empresa: ADADE SA
Consejero
Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Tesorero
Vicepresidente
- Garcia Nuñez Jose Luis
- Coloma Santos Agustin
- Lopez Ruiz Agustin
- Saco Lemos Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11284 , F 25, S 8, H M 177376, I/A 12 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-28
Empresa: ADADE FORMACION SA
Consejero
- Calduch Farnos Ramon Maria
- Coloma Santos Agustin
- Garcia Nuñez Jose Luis
- Lopez Ruiz Agustin
- MAS PONS JAIME
- Saco Lemos Tomas
Presidente
Secretario No Consejero
Tesorero
- Coloma Santos Agustin
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11336 , F 158, S 8, H M 178133, I/A 12 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-28
Administrador Solidario
- Coloma Santos Agustin
- Garcia Estela Pablo
- Garcia Nuñez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29460 , F 202, S 8, H M 530313, I/A 16 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-28
Apoderado
- Artigas Gracia Jose Carlos
- Calduch Skopalik Ana Christina
- Coloma Santos Agustin
- Del Val Murga Elias
- Garcia Estela Pablo
- Garcia Garcia Jorge Luis
- Garcia Nuñez Salvador
- Hierro Olabarria Hierro Olabarria Francisco Javier
- Lozano Zahonero Santiago
- Martinez Lopez Muñiz Fernando
- Navarro Garde Angel Daniel
- Nuñez Navarro Juan Santiago
- Ramos Estall Antonio Jesus
- Toledano Sanchez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29460 , F 202, S 8, H M 530313, I/A 16 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Soc.Prof.
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29460 , F 202, S 8, H M 530313, I/A 16 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-28
Apoderado
- Coloma Santos Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29460 , F 198, S 8, H M 530313, I/A 3 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-28
VER MAS ACTOS
Información de COLOMA SANTOS AGUSTIN
Mostramos los datos de COLOMA SANTOS AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLOMA SANTOS AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos