COLOMA DE MIGUEL MARTA ARANZAZU
Informe ejecutivo de COLOMA DE MIGUEL MARTA ARANZAZU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE COLOMA DE MIGUEL MARTA ARANZAZU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANGELINI BEAUTY SA | Consejero | 25/01/2021 | |
ANGELINI BEAUTY SA | Apoderado Solidario | 13/02/2019 | |
ANGELINI BEAUTY SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/01/2017 |
VINCULACIONES DE COLOMA DE MIGUEL MARTA ARANZAZU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLOMA DE MIGUEL MARTA ARANZAZU
Empresa: ANGELINI BEAUTY SA
Consejero
- Coloma De Miguel Marta Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45704 , F 213, S 8, H B 86179, I/A 118 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-08
Empresa: ANGELINI BEAUTY SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Coloma De Miguel Marta Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45704 , F 207, S 8, H B 86179, I/A 111 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-08
Empresa: ANGELINI BEAUTY SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44635 , F 58, S 8, H B 86179, I/A 106 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-08
Información de COLOMA DE MIGUEL MARTA ARANZAZU
Mostramos los datos de COLOMA DE MIGUEL MARTA ARANZAZU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLOMA DE MIGUEL MARTA ARANZAZU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos