COLOM VILA ANNA MARIA
Informe ejecutivo de COLOM VILA ANNA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COLOM VILA ANNA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUILOMAR SL | Administrador Unico | 05/02/2018 | |
JOSEP PUNTI ASSESSORS SL | Administrador Unico | 13/07/2017 |
VINCULACIONES DE COLOM VILA ANNA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLOM VILA ANNA MARIA
Empresa: QUILOMAR SL
Administrador Unico
- Colom Vila Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41722 , F 215, S 8, H B 394640, I/A 2 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-08
Empresa: JOSEP PUNTI ASSESSORS SL
Administrador Unico
- Colom Vila Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32432 , F 189, S 8, H B 211053, I/A 2 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-08
Empresa: NOVA ERA TELECOMUNICACIONES SL
Liquidador
- Colom Vila Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34253 , F 138, S 8, H B 246511, I/A 2 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-08
Empresa: NOVA ERA TELECOMUNICACIONES SL
Administrador
- Colom Vila Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34253 , F 138, S 8, H B 246511, I/A 2 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-08
Información de COLOM VILA ANNA MARIA
Mostramos los datos de COLOM VILA ANNA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLOM VILA ANNA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos