COLMENARES CORTES JESSICA EMILY
Informe ejecutivo de COLMENARES CORTES JESSICA EMILY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE COLMENARES CORTES JESSICA EMILY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PORCELANAS BEAUTIFUL HOUSE SL | Socio Unico | 20/01/2020 | |
PORCELANAS BEAUTIFUL HOUSE SL | Administrador Unico | 20/01/2020 | |
FENIX TIRE SL | Socio Unico | 13/01/2020 | |
FENIX TIRE SL | Administrador Unico | 13/01/2020 |
VINCULACIONES DE COLMENARES CORTES JESSICA EMILY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLMENARES CORTES JESSICA EMILY
Empresa: PORCELANAS BEAUTIFUL HOUSE SL
Administrador Unico
- Colmenares Cortes Jessica Emily
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3664 , F 151, S 8, H TF 64047, I/A 1 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-38
Empresa: PORCELANAS BEAUTIFUL HOUSE SL
Socio Único
- Colmenares Cortes Jessica Emily
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3664 , F 151, S 8, H TF 64047, I/A 1 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-38
Empresa: FENIX TIRE SL
Administrador Unico
- Colmenares Cortes Jessica Emily
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3660 , F 163, S 8, H TF 63982, I/A 1 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-38
Empresa: FENIX TIRE SL
Socio Único
- Colmenares Cortes Jessica Emily
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3660 , F 163, S 8, H TF 63982, I/A 1 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-38
Información de COLMENARES CORTES JESSICA EMILY
Mostramos los datos de COLMENARES CORTES JESSICA EMILY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLMENARES CORTES JESSICA EMILY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos