COLMENA GARRIDO JESUS
Informe ejecutivo de COLMENA GARRIDO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COLMENA GARRIDO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERJUPE SL | Administrador Unico | 14/12/2023 | |
LANTIA 2000 SL | Apoderado | 20/07/2021 | |
KOBE MOTORSPORT SL | Administrador Unico | 15/03/2017 | |
LARHIGASA SL | Apoderado | 20/02/2017 | |
INVERJUPE SL | Apoderado | 14/04/2016 | |
AUTO ROZAS SL | Administrador Unico | 12/04/2016 | |
KOBE MOTOR SL | Administrador Unico | 12/04/2016 |
VINCULACIONES DE COLMENA GARRIDO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLMENA GARRIDO JESUS
Empresa: TORCA MAYOR SL
Liquidador
- Colmena Garrido Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 709240, I/A 2 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-28
Empresa: TORCA MAYOR SL
Administrador Unico
- Colmena Garrido Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 709240, I/A 2 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-28
Empresa: INVERJUPE SL
Administrador Unico
- Colmena Garrido Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34477 , F 124, S 8, H M 208501, I/A 12 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Empresa: MADRID CARS 2000 SL
Administrador Solidario
- Colmena Garrido Jesus
- Perez Perez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35770 , F 217, S 8, H M 236059, I/A 31 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-28
Empresa: LANTIA 2000 SL
Apoderado
- Colmena Garrido Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14508 , F 73, S 8, H M 240103, I/A 7 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-28
Empresa: MADRID CARS 2000 SA
Administrador Solidario
- Colmena Garrido Jesus
- Perez Perez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35770 , F 210, S 8, H M 236059, I/A 28 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Empresa: MADRID CARS 2000 SA
Administrador Solidario
- Colmena Garrido Jesus
- Perez Perez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35770 , F 210, S 8, H M 236059, I/A 28 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Empresa: TORCA MAYOR SL
Administrador Unico
- Colmena Garrido Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39932 , F 120, S 8, H M 709240, I/A 1 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-28
Empresa: KOBE MOTORSPORT COMPETICION SL
Administrador Unico
- Colmena Garrido Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35748 , F 34, S 8, H M 642413, I/A 1 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-28
Empresa: LARHIGASA SL
Apoderado
- Colmena Garrido Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18168 , F 182, S 8, H M 261688, I/A 10 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-28
VER MAS ACTOS
Información de COLMENA GARRIDO JESUS
Mostramos los datos de COLMENA GARRIDO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLMENA GARRIDO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos