COLLS BORRAS MARIA BLANCA
Informe ejecutivo de COLLS BORRAS MARIA BLANCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COLLS BORRAS MARIA BLANCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HABITEUDO SL | Apoderado | 16/06/2011 | |
INORLAIT SL | Apoderado | 15/06/2011 |
VINCULACIONES DE COLLS BORRAS MARIA BLANCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLLS BORRAS MARIA BLANCA
Empresa: GAVAMARLUX SL
Administrador Unico
Apoderado
- Colls Borras Maria Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43123 , F 23, S 8, H B 422784, I/A 4 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-08
Empresa: GAVAMARLUX SL
Apoderado
- Colls Borras Maria Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43123 , F 22, S 8, H B 422784, I/A 2 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-08
Empresa: HABITEUDO SL
Apoderado
- Colls Borras Maria Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37462 , F 183, S 8, H B 135258, I/A 29 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-08
Empresa: INORLAIT SL
Apoderado
- Colls Borras Maria Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40141 , F 188, S 8, H B 279163, I/A 9 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-08
Información de COLLS BORRAS MARIA BLANCA
Mostramos los datos de COLLS BORRAS MARIA BLANCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLLS BORRAS MARIA BLANCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos