COLLEN NATASHA MARIE
Informe ejecutivo de COLLEN NATASHA MARIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COLLEN NATASHA MARIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA MOSQUETA BENIMACLET SL | Administrador Solidario | 27/09/2019 | 11/12/2023 |
LA MOSQUETA BENIMACLET SL | Liquidador Unico | 11/12/2023 | 11/12/2023 |
THE YOGA BOX SL | Administrador Mancomunado | 14/09/2017 | 29/11/2017 |
VINCULACIONES DE COLLEN NATASHA MARIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLLEN NATASHA MARIE
Empresa: LA MOSQUETA BENIMACLET SL
Liquidador Unico
- Collen Natasha Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10254, L 7536, F 221, S 8, H V 175285, I/A 8 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-46
Empresa: LA MOSQUETA BENIMACLET SL
Administrador Solidario
- Collen Natasha Marie
Liquidador Unico
- Collen Natasha Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10254, L 7536, F 221, S 8, H V 175285, I/A 8 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-46
Empresa: LA MOSQUETA BENIMACLET SL
Administrador Solidario
- Abad Ruiz Jonatan
- Collen Natasha Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10254, L 7536, F 219, S 8, H V 175285, I/A 3 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-46
Empresa: THE YOGA BOX SL
Administrador Mancomunado
- Collen Natasha Marie
- Montoliu Hernandez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10331, L 7612, F 88, S 8, H V 177839, I/A 2 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-46
Empresa: THE YOGA BOX SL
Administrador Mancomunado
- Collen Natasha Marie
- Montoliu Hernandez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10331, L 7612, F 88, S 8, H V 177839, I/A 1 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-46
Información de COLLEN NATASHA MARIE
Mostramos los datos de COLLEN NATASHA MARIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLLEN NATASHA MARIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos