COLLAZOS PAREDES JESUS MARIA
Informe ejecutivo de COLLAZOS PAREDES JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COLLAZOS PAREDES JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REHABILITACION CONSTRUCCION PROMOCION NUCLEO SA | Consejero | 27/01/2017 | 19/09/2017 |
REHABILITACION CONSTRUCCION PROMOCION NUCLEO SA | Consejero | 01/09/2016 | 27/01/2017 |
REHABILITACION CONSTRUCCION PROMOCION NUCLEO SA | Secretario | 17/08/2012 | 01/09/2016 |
REHABILITACION CONSTRUCCION PROMOCION NUCLEO SA | Consejero | 17/08/2012 | 01/09/2016 |
VINCULACIONES DE COLLAZOS PAREDES JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLLAZOS PAREDES JESUS MARIA
Consejero
- Arias Bartolome Juan
- Buron Martinez Begoña
- Collazos Paredes Jesus Maria
- Palacios Gonzalez Adolfo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1090 , F 109, S 8, H VA 2897, I/A 17 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-47
Consejero
- Arias Bartolome Juan
- Buron Martinez Begoña
- Collazos Paredes Jesus Maria
- Palacios Gonzalez Adolfo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1090 , F 107, S 8, H VA 2897, I/A 15 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-47
Consejero
- Buron Martinez Begoña
- Collazos Paredes Jesus Maria
- Palacios Gonzalez Adolfo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1090 , F 107, S 8, H VA 2897, I/A 15 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-47
Consejero
- Buron Martinez Begoña
- Collazos Paredes Jesus Maria
- Palacios Gonzalez Adolfo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1090 , F 107, S 8, H VA 2897, I/A 14 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-47
Consejero
- Buron Martinez Begoña
- Collazos Paredes Jesus Maria
- Palacios Gonzalez Adolfo
Presidente
Secretario
- Collazos Paredes Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1090 , F 107, S 8, H VA 2897, I/A 14 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-47
Consejero
- Buron Martinez Begoña
- Collazos Paredes Jesus Maria
- Palacios Gonzalez Adolfo
Presidente
Secretario
- Collazos Paredes Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1090 , F 107, S 8, H VA 2897, I/A 13 (17/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-163-47
Información de COLLAZOS PAREDES JESUS MARIA
Mostramos los datos de COLLAZOS PAREDES JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLLAZOS PAREDES JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos