COLLARTE GARCIA JULIO
Informe ejecutivo de COLLARTE GARCIA JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 24
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE COLLARTE GARCIA JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADIVAL PRO SL | Apoderado Solidario | 24/10/2013 | |
ADIVAL PRO SL | Apoderado | 17/10/2013 | |
LUMESPACIO SL | Apoderado Solidario | 29/05/2013 |
VINCULACIONES DE COLLARTE GARCIA JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLLARTE GARCIA JULIO
Empresa: ADIVAL PRO SL
Apoderado Solidario
- Collarte Garcia Julio
- Davo Rico Paula
- Guillem Lopez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9650, L 6932, F 150, S 8, H V 154670, I/A 5 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-46
Empresa: ADIVAL PRO SL
Apoderado
- Collarte Garcia Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9650, L 6932, F 150, S 8, H V 154670, I/A 3 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-46
Empresa: NAVEUNION CARGO SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Collarte Garcia Julio
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 79, S 8, H CA 18216, I/A 2 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-11
Empresa: LUMESPACIO SL
Apoderado Solidario
- Collarte Garcia Julio
- Guillem Lopez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9630, L 6912, F 219, S 8, H V 153971, I/A 2 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-46
Empresa: TRANSUNION SA
Consejero
- Collarte Centeno Julio
- Collarte Garcia Julio
- Viaño Arca Jose
- Viaño Villena David
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9544, L 6826, F 54, S 8, H V 114134, I/A 49 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-46
Empresa: TRANSUNION APRILE SA
Liquidador Unico
- Collarte Garcia Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5998, L 3304, F 6, S 8, H V 58642, I/A 15 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-46
Empresa: TRANSUNION APRILE SA
Consejero Delegado
- Collarte Garcia Julio
Consejero
- Collarte Garcia Julio
- Rodriguez Guillamon Guillermo
- Viaño Arca Jose
Presidente
- Collarte Garcia Julio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5998, L 3304, F 6, S 8, H V 58642, I/A 15 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-46
Empresa: TRANSUNION NORTE SL
Administrador Solidario
- Collarte Garcia Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4773 , F 112, S 8, H BI 47792, I/A 10 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-48
Empresa: TRANSUNION APRILE SA
Consejero Delegado
- Collarte Garcia Julio
Consejero
- Collarte Garcia Julio
- Rodriguez Guillamon Guillermo
- Viaño Arca Jose
Presidente
- Collarte Garcia Julio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5998, L 3304, F 6, S 8, H V 58642, I/A 14 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-46
Empresa: TRANSUNION APRILE SA
Consejero Delegado
- Collarte Garcia Julio
Consejero
- Collarte Garcia Julio
- Rodriguez Guillamon Guillermo
- Viaño Arca Jose
Presidente
- Collarte Garcia Julio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5998, L 3304, F 6, S 8, H V 58642, I/A 14 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-46
VER MAS ACTOS
Información de COLLARTE GARCIA JULIO
Mostramos los datos de COLLARTE GARCIA JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLLARTE GARCIA JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos