COLLANTES REY RAFAEL
Informe ejecutivo de COLLANTES REY RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COLLANTES REY RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOEXTIERRA SL | Apoderado Solidario | 11/04/2018 |
VINCULACIONES DE COLLANTES REY RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLLANTES REY RAFAEL
Empresa: MOEXTIERRA SL
Apoderado Solidario
- Collantes Carrasco David
- Collantes Rey Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2011 , F 134, S 8, H CA 41841, I/A 4 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-11
Empresa: RAFAEL COLLANTES SL
Administrador Solidario
- Carrasco Garcia Maria Del Carmen
- Collantes Rey Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 93, S 8, H CA 26147, I/A 5 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-68-11
Empresa: RAFAEL COLLANTES SL
Administrador Solidario
- Carrasco Garcia Maria Del Carmen
- Collantes Rey Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 93, S 8, H CA 26147, I/A 4 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-11
Empresa: RAFAEL COLLANTES SL
Administrador Unico
- Collantes Rey Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 93, S 8, H CA 26147, I/A 4 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-11
Información de COLLANTES REY RAFAEL
Mostramos los datos de COLLANTES REY RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLLANTES REY RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos